Entreprise : SCI MA LES RATES - SIREN 502 587 934
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2020)
Dénomination
SCI MA LES RATES
SIREN (siège)
502 587 934
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2008
Date de fin de la personne morale
14/02/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
548 CHE DE LA MONTAGNE 84110 FAUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JODAR ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
FAUCON
Nom, Prénom(s)
COSTANTINO JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
FAUCON
Nom, Prénom(s)
ROUSTANG MARTINE
Nom d'usage
VEUVE COSTANTINO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
FAUCON
Nom, Prénom(s)
JODAR VIRGINIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
LABLACHERE
Nom, Prénom(s)
COSTANTINO SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
SABLET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50258793400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE GESTION ACQUISITION A TITRE CIVIL DE TOUT BIEN IMMOBILIER
Adresse
548 CHE QUARTIER LES RATES CHEMIN DE LA MONTAGNE
84110 , FAUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20589
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 09/09/2020 avec effet au 09/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6247
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).