Entreprise : LES FILLES EN BLEUS - SIREN 502 535 552
Identité
Dénomination
LES FILLES EN BLEUS
SIREN (siège)
502 535 552
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2008
Début d’activité
01/01/2014
Date de fin de la personne morale
12/02/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU CHEVALIER D'ASSAS 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PODEUR JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
VIVES SANDRINE
Nom d'usage
VIARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Brest
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2014
Siret
50253555200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers.
Autres Activités
Propriété, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers.
Adresse
7 RUE DU CHEVALIER D'ASSAS
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2008
Siret
50253555200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE ROBERT SCHUMAN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4971
Date d'ajout
19/08/2014
Description
1) Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2014 : - Ancienne adresse : 15 rue Robert Schuman 29000 Quimper - Nouvelle adresse 7 rue Chevalier d'Assas 29200 Brest. 2) Modification relative aux Gérants : - Partant : Mme COCHERIL Georgia, Gérant et associé indéfiniment responsable - Changement de qualité : Mme VIARD Sandrine, Associé indéfiniment responsable devient Gérant et associé indéfiniment responsable - Nouveau : Mr PODEUR Jean-Marc, Gérant et associé indéfiniment responsable.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1) Dépôt des actes constitutifs au Greffe du Tribunal de Commerce de Quimper : - Date et numéro de dépôt : non communiqués - Publicité : non communiquée 2) Transfert de Quimper à Brest : - Date et numéro de dépôt : 2014/A/3366 du 19/08/2014 - Publicité : Ouest-France le 13/08/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).