Entreprise : EARL LES MARAIS DU MES - SIREN 502 528 979
Identité
Dénomination
EARL LES MARAIS DU MES
SIREN (siège)
502 528 979
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2008
Début d’activité
01/11/2007
Date de fin de la personne morale
11/02/2107
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Saliculture et élevage ovin
Code APE
0893Z - Production de sel
Capital social
18300 EUR
Adresse du siège
L'AVALOUE 44410 ASSERAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAND MELANIE , SIMONE , FRANCOISE , FLORENCE
Nom d'usage
VACHER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Assérac
Nom, Prénom(s)
DENIS MAXIME , PHILIPPE , BRUNO , YANNICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Assérac
Nom, Prénom(s)
VACHER GOULWEN , ALEXANDRE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Assérac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
50252897900011
Code APE
0893Z - Production de sel
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Saliculture et élevage ovin
Adresse
L'AVALOUE
44410 , ASSERAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Par jugement en date du 25/01/2013 le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a prononcé la cloture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-N azaire du 18/11/2011 ouvrant une procédure de liqu idation judiciaire. Cessation des paiements en dat e du 01/01/2011 Juge Commissaire titulaire: Mme FE RALI Liquidateur : Me DUPONT Raymond BP 173 56005 VANNES Cedex
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/07/2011
Description
225020110726 ********* Nomination co-gérant Date d'effet de la formalité: 01/05/2011 Co-gérant : Madame VACHER née BRIAND Mélanie
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/08/2010
Description
225020100823 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 01/06/2010 Anc. Gérant : Madame VACHER née BRIAND Mélanie Simone Francoise.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/09/2008
Description
080020080904 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 01/03/2008 Changement de capital social de : 7500.00 EUR en : 18300.00 EUR
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/02/2008
Description
315020080219 ********* IMMATRICULATION EARL ... Nouvel établissement principal : L'Avaloué 44410 ASSERAC Activité : Saliculture et élevage ovin Co-gérant : Madame VACHER née BRIAND Mélanie Simone Francoise. Co-gérant : Mr VACHER Goulwen Alexandre René. Co-gérant : Mr DENIS Maxime Philippe Bruno Yannick
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).