Entreprise : VENUS IMMOBILIER SARL - SIREN 502 515 166
Identité
Dénomination
VENUS IMMOBILIER SARL
SIREN (siège)
502 515 166
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2008
Début d’activité
01/03/2008
Date de fin de la personne morale
13/02/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Transaction immobilière et gestion immobilière.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
22 BD DU GENERAL DE GAULLE 95190 GOUSSAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABDUL ZUBAIR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Goussainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50251516600010
Nom commercial
VENUS IMMOBILIER
Enseigne
VENUS IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transaction immobilière et gestion immobilière.
Adresse
22 BD DU GENERAL DE GAULLE
95190 , GOUSSAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
48619
Date d'ajout
08/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 08/12/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10608
Date d'ajout
13/10/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 13/10/2016 nommant M. Pierre Van Hees juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86838
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Bernard Lasnier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
37625
Date d'ajout
11/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11/04/2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00322 désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , met fin à la mission de l'administrateur Me Daniel Valdman 8 Impasse Chabanne 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
24078
Date d'ajout
25/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25/10/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/10/2013
Numéro d'observation
12278
Date d'ajout
26/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 26/04/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00322 , date de cessation des paiements le 26/10/2011 désigne Juge Commissaire Mme Christine Salmon , Juge Commissaire suppléant M. Alain Israel , Administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , , et ouvre une période d'observation expirant le 28/10/2013 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).