Entreprise : FRANCE FOURNILS - SIREN 502 453 525
Identité
Dénomination
FRANCE FOURNILS
SIREN (siège)
502 453 525
Date d'immatriculation au RNE
25/06/2008
Début d’activité
26/05/2008
Date de fin de la personne morale
24/06/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La société a pour objet tant en france qu'à l'étranger : la fabrication et le négoce de tous matériels neufs ou d'occassion entrant dans les métiers alimentaires. Matériel d'occasion : achat, remise en état, commercialisation et installation. Matériels neufs : commercialisation, installation et services annexes.
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
LA RENAISSANCE 59490 SOMAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DES ENTREPRISES BATIMENT F
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLEUZE VALERIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BRYNART WILLIAM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Marles-les-mines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/05/2008
Siret
50245352500029
Nom commercial
FRANCE FOURNILS
Enseigne
FRANCE FOURNILS
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La société a pour objet tant en france qu'à l'étranger : la fabrication et le négoce de tous matériels neufs ou d'occassion entrant dans les métiers alimentaires. Matériel d'occasion : achat, remise en état, commercialisation et installation. Matériels neufs : commercialisation, installation et services annexes.
Adresse
LA RENAISSANCE
59490 , SOMAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE DES ENTREPRISES BATIMENT F
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2008
Siret
50245352500011
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse
8 RUE DE L'EGLISE
59144 , BRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1095
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Par jugement du 20/02/2019, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
1096
Date d'ajout
20/02/2019
Description
Radiation du RCS le 20/02/2019 avec effet au 20/02/2019 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
232
Date d'ajout
15/01/2014
Description
D'office : suivant jugement du 15/01/2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée et désigné liquidateur : MAITRE Marie José FROMENT Sans poursuite d'activité.
Numéro d'observation
4784
Date d'ajout
13/11/2013
Description
D'OFFICE : Suivant jugement en date du 13/11/2013, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé le REDRESSEMENT JUDICIAIRE et a désigné es qualité de Mandataire Judiciaire : MAITRE Marie José FROMENT - 224, Boulevard Albert 1er - Appt 72 Résidence Artois - 59500 DOUAI Date de Cessation des Paiements : 12/09/2013 Et a fixé une période d'observation de 6 mois.
Numéro d'observation
5310
Date d'ajout
08/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/10/2011 : Partant : JANOWCZYK Bruno, Gabriel, Francesko, Président Nouveau : BRYNART William, Président
Numéro d'observation
5352
Date d'ajout
26/11/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 02/09/2010
Numéro d'observation
1635
Date d'ajout
25/06/2008
Description
Immatriculation suite à transfert du siége social et de l'établissement principal de BRY - 8 rue de l'église (ressort TGI D'Avesnes sur Helpe réf 2008b51) vers SOMAIN - Zi de la renaissance - village des entreprises Bâtiment F (RESSORT tc Douai).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).