Entreprise : HIXANCE PARTICIPATIONS - SIREN 502 451 875
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2017)
Dénomination
HIXANCE PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
502 451 875
Date d'immatriculation au RNE
18/02/2008
Date de fin de la personne morale
17/02/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
218000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hadjimegrian RICHARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Douillet PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Nogent Sur Marne
Nom, Prénom(s)
Vieille JEAN-NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Metz FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KAPFERER NICOLAS , LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Aix en Provence
Nom, Prénom(s)
ESTIENNE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PEYRE FREDERIC , ROBERT , FRANCOIS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Romans
Nom, Prénom(s)
Stephanopoli OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Dénomination
KAUDERS MEDAN HUBLOT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/2008
Siret
50245187500012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
18 RUE PASQUIER
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/02/2008
Siret
50245187500038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation majoritaire et active dans des sociétés de gestion d'actifs ou dans des sociétés financières avec un rôle d'animation et de conseil au sein de ces sociétés
Adresse
22 RUE 22 rue des Capucines
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/2008
Siret
50245187500020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
10 RUE ROYALE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B0411432
Date d'ajout
17/05/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B0411428
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Actionnaire unique: OTCEX SA - 22 rue des Capucines 75002 Paris - 431 279 991 RCS PARIS
Numéro d'observation
2008B0411427
Date d'ajout
04/05/2017
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 29-03-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).