Entreprise : AUTO PIECES MARGUERITTES - SIREN 502 446 412
Identité
Dénomination
AUTO PIECES MARGUERITTES
Sigle
A.P.M
SIREN (siège)
502 446 412
Date d'immatriculation au RNE
11/02/2008
Début d’activité
11/02/2008
Date de fin de la personne morale
10/02/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente de pièces automobiles et accessoires.
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
76 ALL LOUIS BLERIOT 30320 MARGUERITTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU TEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
METGE YOHANN , FABRICE , MERRYLL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Castelnau-Valence
Nom, Prénom(s)
RASTOLL CHRISTOPHE , ROGER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/2008
Siret
50244641200012
Nom commercial
AUTO PIECES MARGUERITTES
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente de pièces automobiles et accessoires.
Adresse
76 ALL LOUIS BLERIOT
30320 , MARGUERITTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU TEC
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/014738
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/014738
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Modification relative aux dirigeants METGE Yohann Fabrice Merryll nom d'usage : METGE Yohann n'est plus gérant METGE Yohann Fabrice Merryll nom d'usage : METGE Yohann devient président RASTOLL Christophe Roger nom d'usage : RASTOLL Christophe n'est plus gérant RASTOLL Christophe Roger nom d'usage : RASTOLL Christophe devient directeur général à compter du 01/07/2019
Numéro d'observation
F10/002416
Date d'ajout
22/02/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).