Entreprise : DHATIM HOLDING - SIREN 502 362 007
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2021)
Dénomination
DHATIM HOLDING
SIREN (siège)
502 362 007
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2008
Fermeture de l'établissement - 50236200700028
- Date d'effet de la fermeture : 28/05/2021
Fermeture de l'établissement - 50236200700010
- Date d'effet de la fermeture : 05/03/2021
Date de fin de la personne morale
30/01/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10400 EUR
Adresse du siège
52 QUAI PAUL SEDALLIAN 69009 LYON 9EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LEDOUBLE SAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PARISIENNE D'AUDIT D'EXPERTISE ET DE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CEGID
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/03/2021
Siret
50236200700028
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration de placements (valeurs mobilières, titres, droits sociaux)
Adresse
52 QUAI PAUL SEDALLIAN
69009 , LYON 9EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2008
Siret
50236200700010
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 RUE CHARLES DE GAULLE
78350 , JOUY-EN-JOSAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22561
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon par suite du transfert du siege social 51 Rue Charles de Gaulle 78350 JOUY-EN-JOSAS au 52 Quai Paul Sedallian 69009 LYON à compter du 05/03/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon le 05/05/2021 sous le numéro A2021/016877)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/01/2008
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).