Entreprise : AGRI SUD INDUSTRIE - SIREN 502 247 299
Identité
Dénomination
AGRI SUD INDUSTRIE
SIREN (siège)
502 247 299
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2008
Date de fin de la personne morale
30/01/2107
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
PARC ARTISANAL DE LA CAILLE 12410 SALLES-CURAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMPOS JOAQUIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Monteils
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/2008
Siret
50224729900014
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
1 - Fonds créé : Toute activité de fabrication de matériel agricole, d'élevage, de serrurerie industrielle et toutes activités annexes - 2 - Fonds acquis le 03/03/2008 : Serrurerie métallique construction d'équipement ovins caprins bergerie chèvreries et Salles de traite (les deux fonds se confondent)
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
Parc Artisanal de la Caille
12410 , Salles-Curan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5997
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Jugement du 01/07/2015 du Tribunal de Grande Instance de Rodez prononçant à l'encontre de CAMPOS Joaquim l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1659
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Radiation du RCS le 11/04/2018 avec effet au 10/04/2018 JUGEMENT DU 10/04/2018, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
1420
Date d'ajout
28/03/2013
Description
En date du 22/03/2013, Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rodez DESIGNANT la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes, 12000 RODEZ en qualité d'Administrateur Judiciaire en remplacement de Maître Jean-François BLANC à compter du 01/02/2013.
Numéro d'observation
411
Date d'ajout
25/01/2013
Description
En date du 22 janvier 2013, Jugement prononçant la Liquidation Judiciaire de la susdite Société. A confirmé Monsieur Bernard CHARRIE en qualité de Juge-commissaire et Monsieur Jean-François BOUTONNET en qualité de Juge-commissaire suppléant. A nommé Maître Vincent AUSSEL , 266, place Ernest Granier, 34000 MONTPELLIER en qualité de Mandataire Liquidateur et a maintenu au 24/04/2012 la date de cessation des paiement avec poursuite d'activité jusqu'au 15/02/2013 inclus.
Numéro d'observation
4632
Date d'ajout
24/10/2012
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 23/10/2012, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS Date d'effet : 23/10/2012
Numéro d'observation
3477
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Par Jugement en date du 24/07/2012, le Tribunal de Commerce de Rodez A MAINTENU la procédure de Redressement Judiciaire et A RENVOYE l'examen de l'affaire au 23/10/2012.
Numéro d'observation
2515
Date d'ajout
23/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/05/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SUSDITE SOCIETE. A NOMME M. CHARRIE Bernard COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME M. BOUTONNET Jean-François COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. A NOMME Maître Vincent AUSSEL demeurant 266, Place Ernest Granier 34000 MONTPELLIER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE. A FIXE AU 24/04/2012 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS. A NOMME Maître Jean-François BLANC demeurant 2, rue d'Athènes 12000 RODEZ EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES RELATIFS A LA GESTION. Date d'effet : 22/05/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).