Entreprise : COVENT 2 - SIREN 502 221 450
Identité
(Entreprise radiée le 04/10/2023)
Dénomination
COVENT 2
SIREN (siège)
502 221 450
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2008
Fermeture de l'établissement - 50222145000047
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2023
Fermeture de l'établissement - 50222145000013
- Date d'effet de la fermeture : 25/05/2010
Fermeture de l'établissement - 50222145000021
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2013
Fermeture de l'établissement - 50222145000039
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2018
Date de fin de la personne morale
23/01/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1375920 EUR
Adresse du siège
8 AV D EYLAU 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETER JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
ALCLAN
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2008
Siret
50222145000013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
24 RUE JEAN GOUJON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24 AU 32
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/2008
Siret
50222145000047
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit, de toutes valeurs mobilières, de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société Matsuri SAS, société par actions simplifiées au capital de 38 112.25 euros, ayant son siège social 26, rue Léopold Bellan 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 409 160 421, ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport, de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement, la gestion de sa participation dans le capital de ces sociétés ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés.
Adresse
8 AV 8 avenue d'Eylau
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/2010
Siret
50222145000021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
49 AV GEORGE V
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49-51
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2013
Siret
50222145000039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE PAUL BAUDRY
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B0178929
Date d'ajout
04/10/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B0178925
Date d'ajout
29/09/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 24-05-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : LES ECHOS.FR DU : 11-09-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2008B0178915
Date d'ajout
14/06/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).