Entreprise : CONSEIL INGENIERIE DEMANTELEMENT NUCLEAIRE - SIREN 502 152 655
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2018)
Dénomination
CONSEIL INGENIERIE DEMANTELEMENT NUCLEAIRE
Sigle
CIDN
SIREN (siège)
502 152 655
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2008
Fermeture de l'établissement - 50215265500010
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
23/01/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
QU LES COMBES LAVANDIERES 84290 LAGARDE-PAREOL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBES FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Lagarde Pareol
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2008
Siret
50215265500010
Nom commercial
CIDN
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en ingénierie d' assainissement et de démantèlement d' installations nucléaires expertise formation recrutement
Adresse
Quartier les Combes Lavandières
84290 , Lagarde Pareol - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6678
Date d'ajout
20/04/2018
Description
Radiation du RCS le 20/04/2018 avec effet au 31/12/2017 cessation complète d'activité quitus est donné au liquidateur clôture des opérations de liquidation disparition du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4592
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : RIBES Francois Le siège de la liquidation est fixé à : 136 chemin de Tartarus 84290 Lagarde Pareol Journal d'annonces légales : la marseillaise en date du 31/12/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).