Entreprise : LE CLOS DES SOURCES - SIREN 502 125 206
Identité
Dénomination
LE CLOS DES SOURCES
SIREN (siège)
502 125 206
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2008
Début d’activité
09/01/2008
Date de fin de la personne morale
27/01/2098
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agricole
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un domaine vinicole, négoce de vins fins et ordinaires, apéritifs, liqueurs, alcools et de spiritueux en général et de produits issue de la vinification des raisins et de produits dérivés de la viticulture.
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
2749 CHE DE LA BAROTTE 30150 ROQUEMAURE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Dénomination
D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Arbres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/2008
Siret
50212520600016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation d'un domaine vinicole, négoce de vins fins et ordinaires, apéritifs, liqueurs, alcools et de spiritueux en général et de produits issue de la vinification des raisins et de produits dérivés de la viticulture.
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
2749 CHE DE LA BAROTTE
30150 , ROQUEMAURE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/020059
Date d'ajout
25/10/2019
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 15/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/020059
Date d'ajout
25/10/2019
Description
Modification relative aux dirigeants VILLEGAS Nathalie nom d'usage : VILLEGAS Nathalie n'est plus gérant Société par actions simplifiée D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE devient président à compter du 15/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).