Entreprise : DAVID R. LAYANI - SIREN 502 068 158
Identité
Dénomination
DAVID R. LAYANI
SIREN (siège)
502 068 158
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2012
Début d’activité
11/01/2008
Date de fin de la personne morale
19/01/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La réalisation de toutes prestations et notamment en matière commerciale, administrative et financière, de gestion ou autre au profit des entreprises et dans ce cadre l'exercice de toutes fonctions de direction et de management, la prise de participations dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme ou l'activité et a cet effet la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
17833600 EUR
Adresse du siège
32 AV GEORGES MANDEL 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Layani DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
3 A CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT ET CONSEIL UNION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris Cedex 18
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/01/2008
Siret
50206815800042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La réalisation de toutes prestations et notamment en matière commerciale, administrative et financière, de gestion ou autre au profit des entreprises et dans ce cadre l'exercice de toutes fonctions de direction et de management, la prise de participations dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme ou l'activité et a cet effet la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières.
Autres Activités
La réalisation de toutes prestations et notamment en matière commerciale, administrative et financière, de gestion ou autre au profit des entreprises et dans ce cadre l'exercice de toutes fonctions de direction et de management, la prise de participations dans toutes les sociétés quelle qu'en soit la forme ou l'activité et a cet effet la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières.
Adresse
32 AV GEORGES MANDEL
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/2008
Siret
50206815800018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
112 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2016
Siret
50206815800034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
29 RUE DES SABLONS
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2011
Siret
50206815800026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
235 AV LE JOUR SE LEVE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/04/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).