Entreprise : SCI FAMOJ - SIREN 502 056 161
Identité
Dénomination
SCI FAMOJ
SIREN (siège)
502 056 161
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2008
Début d’activité
18/01/2008
Date de fin de la personne morale
17/01/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, la rénovation, l'administration, le logement gratuit des associés et gestion par location ou autrement d'un appartement et de ses dépendances et notamment 25 rue Pierre Fleury 44210 PORNIC.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
445000 EUR
Adresse du siège
25 RUE PIERRE FLEURY 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLION SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUPIAIS ALAIN , PIERRE , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Pornic
Dénomination
2A INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/2008
Siret
50205616100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la rénovation, l'administration, le logement gratuit des associés et gestion par location ou autrement d'un appartement et de ses dépendances et notamment 25 rue Pierre Fleury 44210 PORNIC.
Autres Activités
L'acquisition, la rénovation, l'administration, le logement gratuit des associés et gestion par location ou autrement d'un appartement et de ses dépendances et notamment 25 rue Pierre Fleury 44210 PORNIC.
Adresse
25 RUE PIERRE FLEURY
44210 , PORNIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLION SUR MER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/03/2011
Description
225020110329 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 28/07/2010 Ancien gérant assoc.Indéf.Resp : Mr MALET Yves Fernand. ancien associé indéf.Resp: MME MALET Sandrine Gérant associé indéfinim. Resp : Mr AUPIAIS Alain Pierre Georges.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/10/2008
Description
225020081024 ********* Changement de co-gérants et associés Date d'effet de la formalité: 01/08/2008 Ancien co-gérant ass.Indéf.Rés : M. BILLY Fabrice Pierre. Ancien co-gérant ass.Indéf.Rés : Mle DAVID Magali Chrystèle. Ancien associé indéfini.Respon : Mle BILLY Jeanne Eléonore. Gérant associé indéfinim. Resp : M. MALET Yves Fernand. Associé indéfiniment responsab : Mme MALET née THEBAUD Sandrine Géraldine Paulette. Associé indéfiniment responsab : SC 2A INVEST.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).