Entreprise : CMC INDUSTRIES - SIREN 502 048 341
Identité
Dénomination
CMC INDUSTRIES
SIREN (siège)
502 048 341
Date d'immatriculation au RNE
17/01/2008
Date de fin de la personne morale
16/01/2107
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
16 B RUE DENFERT ROCHEREAU 42150 LA RICAMARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARNI NABIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Saint-André-le-Puy
Nom, Prénom(s)
DUCHAND CYRIL , JEAN , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/01/2008
Siret
50204834100049
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
la conception la fabrication l'installation le montage et l'entretien de tous équipements électriques et ou automatisés dans le domaine industriel
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Adresse
16 B RUE DENFERT ROCHEREAU
42150 , LA RICAMARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/2008
Siret
50204834100015
Code APE
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques
Activité principale
Fabrication d'autres matériels électriques
Adresse
467 RUE ANTOINE PRIMAT
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/2008
Siret
50204834100023
Code APE
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques
Activité principale
Fabrication d'autres matériels électriques
Adresse
34 RUE DE LA VAURE
42290 , SORBIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2008
Siret
50204834100031
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Activité principale
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Code APRM
2790ZZ - Fabrication d'autres matériels électriques
Adresse
14 RUE PIERRE DUPONT
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGLE DE LA RUE MOISSON DES ROCHES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001437
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 29/01/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001284
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 22/01/2020 désignant en qualité de liquidateur judiciaire liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Caroline JAL 9 Bld Mendès France 42000 SAINT-ETIENNE en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/001440
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 07/02/2018 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Jean BLANCHARD 9 Bld Mendès France 42000 Saint-Étienne. Date de cessation des paiements : 15/12/2017. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
80066
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Jugement Par arrêt en date du 4/8/2017, la Cour d¿appel de Lyon a constaté que Maître Jean BLANCHARD exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er juillet 2017, au sein de la SELARL MJ ALPES, 14, rue Edouard Herriot 38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au RCS de VIENNE. Ce même arrêt dit que pour l¿ensemble des mandats visés sur la liste annexée à sa requête du 29 juin 2017, Maître Jean BLANCHARD les accomplira dans le cadre de la SELARL MJ ALPES et non plus dans le cadre de l¿activité exercée à titre individuel, ce à compter du 1er juillet 2017 et dit que le Greffier du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE devra procéder à la mention du présent arrêt au RCS pour les procédures en cours à cette date.
Numéro d'observation
61165
Date d'ajout
01/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint Etienne rendue le 28/01/2016 nommant Me Blanchard Jean 9 Boulevard Mendès France 42000 Saint-Étienne commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
47461
Date d'ajout
08/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 07/01/2015 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SELASU Mj-Lex pris en la personne de Me André Charles Roche 9 Boulevard Mendès France 42021 Saint-Étienne
Numéro d'observation
41245
Date d'ajout
03/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 02/07/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/01/2015
Numéro d'observation
37191
Date d'ajout
06/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 05/03/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 02/07/2014
Numéro d'observation
35348
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne , prononce en date du 08/01/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00022 , date de cessation des paiements le 02/01/2014 désigne Mandataire judiciaire SELASU Mj-Lex pris en la personne de Me André Charles Roche 9 Boulevard Mendès France 42021 Saint-Étienne , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/03/2014 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
32640
Date d'ajout
22/10/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/09/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/02/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42290 SORBIERS 34 Rue de la Vaure à 42000 SAINT ETIENNE 14 Rue Pierre Dupont Angle de la rue Moisson des Roches A compter du 01/01/2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/10/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42000 SAINT ETIENNE 467 RUE ANTOINE PRIMAT à 42290 SORBIERS 34 RUE DE LA VAURE A compter du 26/09/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).