Entreprise : SOGILIS - SIREN 502 012 073
Identité
Dénomination
SOGILIS
SIREN (siège)
502 012 073
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2008
Début d’activité
15/06/2015
Date de fin de la personne morale
14/01/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception, développement, logiciel informatique, conseil, audit en informatique, administration réseaux, formation en informatique.
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
12382 EUR
Adresse du siège
4 AV DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CBA INVEST
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
BBM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Dénomination
L.E.B INNOVATION
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Champagnier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2015
Siret
50201207300032
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
4 AV DOYEN LOUIS WEIL
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/03/2020
Siret
50201207300040
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conception développement commercialisation de progiciels informatiques, maintenance et administration de systèmes et réseaux d'information.
Autres Activités
Conception développement commercialisation de progiciels informatiques, maintenance et administration de systèmes et réseaux d'information.
Adresse
45 RUE SAINTE GENEVIEVE
69006 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE POLARIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2008
Siret
50201207300016
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
10 T BD GAMBETTA
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2011
Siret
50201207300024
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
1 PL FIRMIN GAUTIER
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/066865
Date d'ajout
01/08/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 31/07/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître ROUMEZI Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble, Administrateur judiciaire : La Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Didier LAPIERRE et Me Ludivine SAPIN 10 rue d'Arménie Immeuble le Cornaline 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/020768
Date d'ajout
31/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 31/07/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître ROUMEZI Christophe 9 bis rue de New York 38000 Grenoble, Administrateur judiciaire : SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me SAPIN et Me LAPIERRE immeuble le cornaline 10 rue d'Arménie 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/07/2024
Numéro d'observation
F20/007832
Date d'ajout
12/05/2020
Description
transmission universelle du patrimoine de la société SOGILIS LYON 45 Rue SAINTE-GENEVIÈVE LE POLARIS 69006 LYON, 813 395 779 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec effet au 31/03/2020
Numéro d'observation
F15/012083
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1 Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE au 4 Avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE à compter du 15/06/2015
Numéro d'observation
F11/008550
Date d'ajout
06/07/2011
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 10 ter Boulevard Gambetta 38000 GRENOBLE au 1 Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE à compter du 02/05/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).