Entreprise : COEUR DE FRANCE PISCINES ET SPAS - SIREN 501 819 254
Identité
Dénomination
COEUR DE FRANCE PISCINES ET SPAS
SIREN (siège)
501 819 254
Date d'immatriculation au RNE
09/01/2008
Début d’activité
01/01/2008
Date de fin de la personne morale
08/01/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/08/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Vente de piscines
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
55 B AV DES PRES LE ROI 18230 SAINT-DOULCHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUMILIER ETIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Bourges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50181925400027
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de piscines
Adresse
55 B AV DES PRES LE ROI
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50181925400019
Code APE
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Activité principale
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Adresse
6 RUE CHARLET
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4488
Date d'ajout
03/12/2009
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 30/11/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2009 : Partant : CAMENEN Erwan, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2617
Date d'ajout
13/06/2008
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05.06.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/06/2008 : Partant : PODHORSKY Jean, GÉRANT(E) CF DU 13.06.08
Numéro d'observation
1194
Date d'ajout
07/03/2008
Description
suivant acte ssp en date à st doulchard (cher) du 22.02.07 acquisition d'un fonds à compter du 01/01/2008 : Etablissement : 18000 BOURGES 1 RUE NICOLAS LEBLANC (FONDS DIRECTEMENT TRANSFERE A L'ADRESSE SUIVANTE : 18000 BOURGES 6 RUE CHARLET Activité : INSTALLATION ENTRETIEN ET RENOVATION DE PISCINES ET SPAS VENTE DES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PISCINES ET SPA entrée en jouissance : 01.01.08 date de début activité : 01.01.08 Etablissement acquis par achat au prix stipulé de 20 000 Euros. Précédent propriétaire : HUMILIER ETIENNE RCS BOURGES A 488 857 418 Oppositions : au siège vendu pour la correspondance au cabinet d'avocats legalys.conseils rte d'orléans 18230 st doulchard Publication légale : COURRIER FRANCAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).