Entreprise : SCI SZCZEPANIAK - SIREN 501 801 393
Identité
Dénomination
SCI SZCZEPANIAK
SIREN (siège)
501 801 393
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2021
Début d’activité
10/06/2021
Date de fin de la personne morale
05/07/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ROUVELONG 30110 LES SALLES DU GARDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SZCZEPANIAK JAREK , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Bures-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
SZCZEPANIAK JACKY , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Les Salles-du-Gardon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/2021
Siret
50180139300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immobilière
Autres Activités
Location immobilière
Adresse
ROUVELONG
30110 , LES SALLES DU GARDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2008
Siret
50180139300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE CHARLES DE GAULLE
91440 , BURES-SUR-YVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30124
Date d'ajout
07/07/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 16 Rue Charles de Gaulle 91440 BURES-SUR-YVETTE au Rouvelong 30110 LES SALLES-DU-GARDON à compter du 10/06/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 06/07/2021 sous le numéro A2021/007929)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/023849
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 16 Rue Charles de Gaulle 91440 BURES-SUR-YVETTE (Greffe du Tribunal de Commerce de Evry) Nouveau siège social : Rouvelong 30110 LES SALLES-DU-GARDON à compter du 10/06/2021
Numéro d'observation
F21/023850
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F21/023849
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Transfert du principal établissement au Rouvelong 30110 LES SALLES-DU-GARDON à compter du 10/06/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).