Entreprise : SCI DES LYS - SIREN 501 709 083
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2021)
Dénomination
SCI DES LYS
SIREN (siège)
501 709 083
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2007
Date de fin de la personne morale
26/12/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
91 RUE EDGAR QUINET 93360 NEUILLY-PLAISANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONINCK DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Montfermeil
Dénomination
GROUPE CONINCK INVESTISSEMENTS (G.C.I.)
Qualité
Autre
Commune de résidence
Crozon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2007
Siret
50170908300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, construction, exploitation cession de droits immobiliers, parts et actions de sci
Adresse
91 RUE 91 Rue Edgar Quinet
93360 , Neuilly-Plaisance - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29547
Date d'ajout
21/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24866
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Dissolution à compter du 15/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/12/2020, liquidateur : CONINCK Denis, siège de la liquidation : 91 Rue Edgar Quinet 93360 Neuilly-Plaisance, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes en date du 31/03/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).