Entreprise : SAS LE SAINT CYR - SIREN 501 633 887
Identité
Dénomination
SAS LE SAINT CYR
SIREN (siège)
501 633 887
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2007
Début d’activité
01/12/2007
Date de fin de la personne morale
26/12/2106
Date de clôture
30/11
Date de la première clôture
30/11/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Hôtel avec restaurant, café,plats à emporter dépôt de journaux et pains
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LE BOURG 71520 MONTMELARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REINHART NELLY , MARIE , PIERRE
Nom d'usage
BONNETAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Montmelard
Nom, Prénom(s)
BONNETAIN FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Montmelard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50163388700010
Nom commercial
HOTEL RESTAURANT LE SAINT CYR
Enseigne
HOTEL RESTAURANT LE SAINT CYR
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel avec restaurant, café,plats à emporter dépôt de journaux et pains
Adresse
LE BOURG
71520 , MONTMELARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/000299
Date d'ajout
18/01/2017
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SARL LE SAINT CYR Nouvelle mention : SAS LE SAINT CYR à compter du 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000299
Date d'ajout
18/01/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
F17/000299
Date d'ajout
18/01/2017
Description
Modification relative aux dirigeants BONNETAIN Frédéric nom d'usage : BONNETAIN Frédéric n'est plus gérant BONNETAIN Frédéric nom d'usage : BONNETAIN Frédéric devient président REINHART Nelly Marie Pierre nom d'usage : BONNETAIN Nelly n'est plus gérante REINHART Nelly Marie Pierre nom d'usage : BONNETAIN Nelly devient directeur général à compter du 31/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).