Entreprise : AMARILIS - SIREN 501 583 132
Identité
Dénomination
AMARILIS
SIREN (siège)
501 583 132
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2007
Date de fin de la personne morale
18/12/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
237000 EUR
Adresse du siège
8 ALL DES PALOMBES 77185 LOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL BERNARD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Chessy
Nom, Prénom(s)
SERIO CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
VELLUTINI JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Paris la Defense 7 CEDEX
Dénomination
CAUVAL INDUSTRIES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lognes
Dénomination
MIDI CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Defense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/12/2007
Siret
50158313200011
Code APE
3109A - Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et négoce de sièges en gros et au détail fabrication de pièces métalliques pour l'activité sièges.
Adresse
8 ALL 8 allée des Palombes
77185 , Lognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/02/2009
Siret
50158313200037
Code APE
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
1 - Fabrication et vente de meubles et éléments de cuisines et salles de bain 2 - Négoce de tous produits et matières premières
Adresse
16 AV DE SAURES
12140 , ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/2008
Siret
50158313200029
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
AV VICTOR DALBIEZ
66000 , PERPIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3962
Date d'ajout
08/08/2017
Description
Radiation du RCS le 08/08/2017 avec effet au 22/05/2017 Par Jugement en date du 22/05/2017, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société susnommée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 22/05/2017
Numéro d'observation
2748
Date d'ajout
08/06/2012
Description
Par Jugement en date du 30 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de MEAUX A ORDONNE la cessation totale de l'activité au 08/02/2012 à 00h00.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/02/2012
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 30-01-2012 ordonnant la cessation totale de l'activité, le 7 février 2012 à minuit
Numéro d'observation
5293
Date d'ajout
22/12/2011
Description
Par Jugement en date du 05/12/2011, le Tribunal de Commerce de Meaux A OUVERT une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 05/03/2012. Juge-Commissaire : Monsieur NART Jean-Louis. Juge-Commissaire Suppléant : Madame PERRON Emmanuèle. Date de Cessation des paiements : 10/10/2011. Co-liquidateurs judiciaires : SELARL Garnier Philippe et GUILLOUET Sophie, en la personne de Maître GARNIER, 55, rue Aristide Briand, 77100 MEAUX et SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE, en la personne de Maître ANGEL, 49/51 avenue Salvador Allende, 77100 MEAUX. Co-administrateurs judiciaires : SELARL Philippe CONTANT et Benjamin CARDON en la personne de Maître CONTANT, 8, rue des Cordeliers, 77100 MEAUX et SCP Michel CHAVAUX et Julie LAVOIR en la personne de Maître CHAVAUX, 11, rue de Sontay, 75016 PARIS avec mission d'administrer seuls l'entreprise.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 05/12 /2011 ouvrant une procédure de liquidation judicia ire sous le numéro 2011J00455 Cessation des paieme nts en date du 25/10/2011. Co-liquidateurs : Sté G arnier Philippe et Guillouët Sophie en la personne de maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux et SCP Philippe Angel et Denis Hazane en la personne de Maître Angel - 49/51 Avenue Salvador A llende - 77100 Meaux, co-administrateurs Judiciair es : La SCP Michel Chavaux et Julie LAVOIR, en la personne de Maître Chavaux - 11 rue de Sontay - 75 016 Paris, et la SCP Philippe Contant et Benjamin Cardon en la personne de Me Contant -8 rue des Cor deliers 77100 Meaux. avec pour mission d'administr er seuls l'entreprise. Par ce même jugement, le Tr ibunal de Commerce de Meaux autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 05/03/2012.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 17/12/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).