Entreprise : BAULYS - SIREN 501 559 124
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2020)
Dénomination
BAULYS
SIREN (siège)
501 559 124
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2007
Date de fin de la personne morale
18/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
QUAI L'AVELAN 83310 GRIMAUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS DES ROCHES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOTTON ERIC , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Sainte-Maxime
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/11/2007
Siret
50155912400018
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES BRUGASSIERES
83120 , LE PLAN-DE-LA-TOUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA PONTE ROMANO LIEU DIT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/11/2007
Siret
50155912400026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location meublée avec ou sans prestations hôtelières (sans petit déjeuner) de tous biens immobiliers achetés pris en location ou dont la société disposera directement ou indirectement par tous moyens
Adresse
QUAI Quartier de l'Avelan
83310 , Grimaud - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Mas des Roches
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8780
Date d'ajout
16/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 09/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/08/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2020, liquidateur : BOTTON Eric Philippe, siège de la liquidation : avenue de la corniche supérieure domaine du saut du loup, parution de la publicité légale : Le Var Information en date du 09/10/2020
Numéro d'observation
8596
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3616
Date d'ajout
27/05/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).