Entreprise : LA CROIX DE PIERRE - SIREN 501 525 828
Identité
Dénomination
LA CROIX DE PIERRE
SIREN (siège)
501 525 828
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2010
Début d’activité
16/07/2010
Date de fin de la personne morale
02/08/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
SOUS LES CHARRIERES 25500 NOEL-CERNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROMARD OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Morteau
Dénomination
DOLTIP
Qualité
Autre
Commune de résidence
Noël-Cerneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/2010
Siret
50152582800023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SOUS LES CHARRIERES
25500 , NOEL-CERNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/12/2007
Siret
50152582800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE BAUME LES DAMES
25530 , VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA GRACE DIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Précédemment inscrit(e) au Registre du commerce et des sociétés de Belfort, rattaché(e) au Registre du commerce et des sociétés de Besançon à compter du 1er mai 2021 en application du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de Besançon et de Montbéliard.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5268
Date d'ajout
22/07/2021
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de Belfort a été rattachée depuis le 1er mai 2021 au greffe du tribunal de commerce de Besançon par application de l'article D-712 et au tableau 7-1 du code de commerce et du décret n° 2021-46 du 19 janvier 2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Date début d'activité TC BESANCON : 05.12.2007 Modification des dirigeants au 16.07.2010 Ancienne mention : CHAYS Jean-Luc, gérant - CHAYS Philippe, associé Nouvelle mention : DROMARD Olivier, gérant - SARL DOLTIP, associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Date début d'activité TC BESANCON : 05.12.2007 Modification des dirigeants au 16.07.2010 Ancienne mention : CHAYS Jean-Luc, gérant - CHAYS Philippe, associé Nouvelle mention : DROMARD Olivier, gérant - SARL DOLTIP, associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).