Entreprise : JACQUES LAFARGUE TRAITEUR - SIREN 501 522 650
Identité
Dénomination
JACQUES LAFARGUE TRAITEUR
SIREN (siège)
501 522 650
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2007
Début d’activité
18/12/2007
Date de fin de la personne morale
13/12/2106
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Traiteur, restauration, brasserie, pizzeria, glacier, vente à emporter, salon de thé, réception et organisation d'évènements en tous genres
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
LES TROQUES 69630 CHAPONOST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFARGUE JACQUES , JEAN , FIRMIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/12/2007
Siret
50152265000016
Nom commercial
JACQUES LAFARGUE TRAITEUR
Enseigne
JACQUES LAFARGUE TRAITEUR
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Traiteur, restauration, brasserie, pizzéria, glacier, ventes à emporter, salon de thé, réception et organisation d'évènements en tous genres.
Adresse
LES TROQUES
69630 , CHAPONOST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/047530
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/06/2023 d'arrêt du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 11/06/2023. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/028062
Date d'ajout
28/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/03/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/11/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).