Entreprise : VISION AMEX - SIREN 501 493 027
Identité
Dénomination
VISION AMEX
SIREN (siège)
501 493 027
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2008
Début d’activité
23/04/2018
Date de fin de la personne morale
21/01/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Prise de participation sous quelques formes que ce soit dans toutes entités juridiques, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux en général de sociétés Françaises ou étrangères, à la définition et à la conduite de la politique générale du groupe que la société constitue avec ses filiales
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
10000000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA PAIX 62310 FRUGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PETITE DIMERIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENEZ KARINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Nom, Prénom(s)
PENEZ DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Nom, Prénom(s)
PENEZ BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Nom, Prénom(s)
PENEZ JULES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2005
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Nom, Prénom(s)
PENEZ AGATHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2002
Commune de résidence
Le Touquet Paris plage
Dénomination
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE DU LITTORAL en abrégé SOCOLIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Martin-Boulogne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/2018
Siret
50149302700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation sous quelques formes que ce soit dans toutes entités juridiques, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux en général de sociétés Françaises ou étrangères, à la définition et à la conduite de la politique générale du groupe que la société constitue avec ses filiales
Autres Activités
Prise de participation sous quelques formes que ce soit dans toutes entités juridiques, gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux en général de sociétés Françaises ou étrangères, à la définition et à la conduite de la politique générale du groupe que la société constitue avec ses filiales
Adresse
1 RUE DE LA PAIX
62310 , FRUGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PETITE DIMERIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/2007
Siret
50149302700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
22 RUE DE LENGLET
62920 , GONNEHEM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7559
Date d'ajout
26/06/2018
Description
Radiation du RCS le 26/06/2018 avec effet au 23/04/2018 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par suite de transfert du siège social à compter du 23/04/2018 du 22 rue de Lenglet 62920 Gonnehem au 1 rue d e la Paix - ZI de la Petite Dimérie62310 Fruges
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5074
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Début d'activité hors ressort: 26/11/2007
Numéro d'observation
5754
Date d'ajout
16/06/2015
Description
Transformation de la société à compter du 18/02/2015 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société civile (SC)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).