Entreprise : SEINE GESTION - SIREN 501 489 470
Identité
Dénomination
SEINE GESTION
SIREN (siège)
501 489 470
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2007
Début d’activité
01/11/2007
Date de fin de la personne morale
09/12/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Administration de biens, syndic de copropriétés, gestion d'immmeubles. Négoce, vente et transaction.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
186 RUE CARDINET 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Yabas FRANCOISE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Montmagny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
50148947000028
Nom commercial
SEINE GESTION
Enseigne
SEINE GESTION
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration de biens, syndic de copropriétés, gestion d'immmeubles. Négoce, vente et transaction.
Adresse
186 RUE CARDINET
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
50148947000010
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration de biens, syndic de copropriétés, gestion d 'immmeubles.
Adresse
164 AV DU MARECHAL FOCH
78630 , ORGEVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0839519
Date d'ajout
25/09/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 25/09/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202402893, date de cessation des paiements le 03/11/2023, et a désigné : juge commissaire Mme Sylvie Lamensans liquidateur SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19907
Date d'ajout
02/11/2017
Description
Radiation. Cessation d'activité le 31/12/2016
Numéro d'observation
71865
Date d'ajout
10/12/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).