Entreprise : HOLDING CANAC - SIREN 501 485 361
Identité
Dénomination
HOLDING CANAC
SIREN (siège)
501 485 361
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2007
Début d’activité
26/11/2007
Date de fin de la personne morale
26/12/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Souscription, Aquisition et gestion de titres de participations et autres valeurs mobilières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE DES TOURDRES 48000 MENDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE DU CAUSSE D'AUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANAC PHILIPPE , MARIE-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Mende
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/11/2007
Siret
50148536100023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Souscription, Aquisition et gestion de titres de participations et autres valeurs mobilières.
Autres Activités
Souscription, Aquisition et gestion de titres de participations et autres valeurs mobilières.
Adresse
RUE DES TOURDRES
48000 , MENDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE DU CAUSSE D'AUGE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/2007
Siret
50148536100015
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
ROUTE DE MENDE
48000 , MONTS-DE-RANDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2018 : Modifié : CANAC Philippe, Marie-Louis, Gérant, demeurant 1 rue Antoine de Saint-Exupéry 48000 Mende
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
413
Date d'ajout
28/03/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2013 : Ancienne adresse : Route de Mende 48700 Rieutort de Randon Nouvelle adresse : Zae du Causse d'Auge 48000 Mende
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).