Entreprise : BREALU - SIREN 501 460 992
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2022)
Dénomination
BREALU
SIREN (siège)
501 460 992
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2007
Date de fin de la personne morale
13/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
LD LD LES TRILLERS 03190 VAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONHOMME MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET CEDEX
Nom, Prénom(s)
BARGE FRANCIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
VERSAILLES
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS 8EME
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50146099200016
Enseigne
BREALU
Code APE
2453Z - Fonderie de métaux légers
Activité principale
Fonderie de métaux légers
Adresse
LD LD LES TRILLERS
03190 , VAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1914
Date d'ajout
06/09/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 02/09/2022, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATIONJUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 02/08/2010 A COMPTER DU 02/09/2022Date d'effet : 02/09/2022
Numéro d'observation
170
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Changement de mandataire-liquidateur PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19/01/2018, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON A DESIGNE A COMPTER DU 01.01.2018, EN REMPLACEMENT DE ME PASCAL RAYNAUD, LA SELARL MJ DE L'ALLIER REPRESENTEE PAR ME PASCAL RAYNAUD EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR Date d'effet : 19/01/2018
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
12/01/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 24/01/2011 Fermeture de l'établissement principal situé LD LES TRILLERS 03190 VAUX à compter du 24/01/2011 ( VENDU)
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
09/02/2011
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 09/02/2011, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME ME RAYNAUD PASCAL 2 RUE DE LA PRESLE 03100 MONTLUCON COMME LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
18/01/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18/01/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE STE DMI
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
04/10/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement du 17/09/2010 le tribunal a autorisé la poursuite de la période dobservation pour 4 mois
Numéro d'observation
1012
Date d'ajout
02/08/2010
Description
Par un jugement du 02.08.2010, le Tribunal de Commerce de MONTLUCON a prononcé le redressement judiciaire à l'égard de la SAS BREALU avec une période d'observation de 6 mois et rappel de l'affaire à l'audience du 17/09/2010 Juge Commissaire : Mme Bernadette PORTE Juge Commissaire suppléant : M. Marc FERRANDON Mandataire Judiciaire : Me Pascal RAYNAUD 2, rue de la Presle 03100 MONTLUCON Administrateur judiciaire : Me BAULAND de la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ 40, rue de Bonnel 69484 LYON CEDEX 3 avec mission d'assistance. Date d'effet : 02/08/2010
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
02/08/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/06/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).