Entreprise : PAYS D'AUGE-MAITRISE D'OEUVRE - SIREN 501 458 343
Identité
Dénomination
PAYS D'AUGE-MAITRISE D'OEUVRE
SIREN (siège)
501 458 343
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2007
Début d’activité
01/12/2007
Date de fin de la personne morale
12/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La maîtrise d'oeuvre le conseil l'organisation l'assistance et le pilotage de chantiers l'activité de bureau d'études techniques de tous corps d'état le conseil en matière de décoration et de restauration l'import l'export le négoce la vente la distribution d'objets de matériel et de matériaux liés à la décoration et à l'agencement de bâtiments
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE GRUELLE 14130 LE BREUIL-EN-AUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESELLIER PHILIPPE , ROBERT , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Le Breuil-en-Auge
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50145834300016
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La maîtrise d'oeuvre le conseil l'organisation l'assistance et le pilotage de chantiers l'activité de bureau d'études techniques de tous corps d'état le conseil en matière de décoration et de restauration l'import l'export le négoce la vente la distribution d'objets de matériel et de matériaux liés à la décoration et à l'agencement de bâtiments
Adresse
RUE ANDRE GRUELLE
14130 , LE BREUIL-EN-AUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2721
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Radiation du RCS le 03/08/2020 avec effet au 15/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 15/05/2019, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif Redressement judiciaire : 07/06/2013 Date d'effet : 15/05/2019
Numéro d'observation
1676
Date d'ajout
07/06/2013
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/06/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX A CONSTATE L'ARRET D'ACTIVITE, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL PAYS D'AUGE - MAITRISE D'OEUVRE ET DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE: MR YANNICK COLLEN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: MR JEAN MICHEL DIEUZY LIQUIDATEUR...............: SELARL BERNARD BEUZEBOC 1, RUE DES MATHURINS 14100 LISIEUX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/05/2013 A COMPTER DU 07/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).