Entreprise : JMC INVESTISSEMENTS - SIREN 501 448 955
Identité
Dénomination
JMC INVESTISSEMENTS
Sigle
J.M.C.I.
SIREN (siège)
501 448 955
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2007
Début d’activité
12/12/2007
Date de fin de la personne morale
11/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés, établissements, ou groupements ayant un caractère commercial, financier, industriel ou immobilier en vue de leur direction en tant que holding ; la gestion de ses participations, la fourniture de prestations administratives, financières et autres, l'acquisition et la gestion d'immeubles.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
50 RUE DU PANICAUT 13270 FOS-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUDRELIER JEAN-MARIE , DANIEL , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Fos-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MARTY JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Dénomination
MLA COMMISSARIAT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/2007
Siret
50144895500010
Nom commercial
JMCI
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés, établissements, ou groupements ayant un caractère commercial, financier, industriel ou immobilier en vue de leur direction en tant que holding ; la gestion de ses participations, la fourniture de prestations administratives, financières et autres, l'acquisition et la gestion d'immeubles.
Autres Activités
La prise de participations dans toutes sociétés, établissements, ou groupements ayant un caractère commercial, financier, industriel ou immobilier en vue de leur direction en tant que holding ; la gestion de ses participations, la fourniture de prestations administratives, financières et autres, l'acquisition et la gestion d'immeubles.
Adresse
50 RUE DU PANICAUT
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2446
Date d'ajout
13/05/2008
Description
Transformation de la société à compter du 05/05/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Augmentation de capital à compter du 05/05/2008 Ancien : 5 000 EUR Nouveau : 75 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2008 : Nouveau : SAS MLA COMMISSARIAT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : MARTY Jean, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Changement de qualité : CAUDRELIER Jean-Marie Daniel Bernard, GÉRANT(E) devient PRÉSIDENT Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2008 : Nouveau : SAS MLA COMMISSARIAT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : MARTY Jean, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Changement de qualité : CAUDRELIER Jean-Marie Daniel Bernard, GÉRANT(E) devient PRÉSIDENT
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).