Entreprise : J.P HOLDING - SIREN 501 381 958
Identité
(Entreprise radiée le 26/10/2017)
Dénomination
J.P HOLDING
SIREN (siège)
501 381 958
Date d'immatriculation au RNE
10/12/2007
Fermeture de l'établissement - 50138195800013
- Date d'effet de la fermeture : 06/07/2017
Date de fin de la personne morale
09/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
179000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAUSSINES 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIDALGO MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
ACQUISS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Aimargues
Dénomination
BC2G AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Bouillargues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/11/2007
Siret
50138195800013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que toutes prestatons de services dans les domaines administratifs, financiers et commerciaux
Adresse
RTE Route de Saussines
30250 , Sommières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/016567
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 14/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/012954
Date d'ajout
21/08/2017
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'actionnaire unique ACQUISS 9 Rue Marcellin Albert 30470 AIMARGUES, 829 661 230 RCS GTC Nîmes en date du 06/07/2017. Publicité dans CEVENNES MAGAZINE en date du 15.07.2017
Numéro d'observation
F17/012612
Date d'ajout
11/08/2017
Description
Modification relative aux dirigeants BERGER Jean-Pascal André Bernard nom d'usage : BERGER Jean-Pascal n'est plus gérant BERGER Jean-Pascal André Bernard nom d'usage : BERGER Jean-Pascal devient président HIDALGO Marie nom d'usage : HIDALGO Marie devient commissaire aux comptes titulaire Société à responsabilité limitée BC2G AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant à compter du 01/07/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).