Entreprise : SCI HALICARNASSE - SIREN 501 339 089
Identité
Dénomination
SCI HALICARNASSE
SIREN (siège)
501 339 089
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2007
Début d’activité
05/12/2007
Date de fin de la personne morale
06/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'un bien immobilier que la société se propose d'acquérir.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
4 AV GENERAL LECLERC 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC NATHALIE , BERTHE , JEANNE
Nom d'usage
MARTINAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
MARTINAUD EMMANUEL , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
La Rochelle
Dénomination
LE BOIS LAMBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Poitiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/12/2007
Siret
50133908900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'un bien immobilier que la société se propose d'acquérir.
Autres Activités
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'un bien immobilier que la société se propose d'acquérir.
Adresse
4 AV GENERAL LECLERC
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8477
Date d'ajout
12/12/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/11/2012 : Partant : AUGER Herve Michel Dominique, Associé Société Civile Partant : AUGER Anne-Claire, Associé Société Civile Nouveau : SARL LE BOIS LAMBERT, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).