Entreprise : C.C INVEST - SIREN 501 226 443
Identité
Dénomination
C.C INVEST
SIREN (siège)
501 226 443
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2007
Début d’activité
01/11/2007
Date de fin de la personne morale
10/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition ainsi que la cession de participations dans toutes société, la gestion de ces participations, la prestation de services d'assistance et de conseil en matière d'organisation de gestion administraiive financière et commerciale pour le compte des filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
RUE DES SOPHORAS 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZIN CYRIL , ALAIN , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Caveirac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
50122644300015
Code APE
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition ainsi que la cession de participations dans toutes société, la gestion de ces participations, la prestation de services d'assistance et de conseil en matière d'organisation de gestion administraiive financière et commerciale pour le compte des filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation
Adresse
RUE DES SOPHORAS
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/004620
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Modification relative aux dirigeants TORRES Stéphane Pierre nom d'usage : TORRES Stéphane n'est plus gérant à compter du 07/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004620
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : GROUPE LES SOPHORAS Nouvelle mention : C.C INVEST à compter du 07/12/2020
Numéro d'observation
F21/004622
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F21/004620
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 70000 EUROS Nouveau capital : 30000 EUROS à compter du 07/12/2020
Numéro d'observation
F20/003836
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 100000 EUROS Nouveau capital : 70000 EUROS à compter du 13/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).