Entreprise : DAVRON - SIREN 501 214 761
Identité
Dénomination
DAVRON
SIREN (siège)
501 214 761
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2007
Début d’activité
01/12/2007
Date de fin de la personne morale
18/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
50 B RTE DES COULANGIS 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELOUP RONAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
MIILET DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Oizon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50121476100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Adresse
50 B RTE DES COULANGIS
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1100
Date d'ajout
04/03/2008
Description
ACTE SSP EN DATE DU 31.01.08 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2008 : PARTANT : MME LELOUP Monia (gérante) NOUVEAU : MR MILLET David gérant associé CF DU 29.02.08
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).