Entreprise : HOLDING MAS - SIREN 501 193 932
Identité
(Entreprise radiée le 23/12/2019)
Dénomination
HOLDING MAS
SIREN (siège)
501 193 932
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2007
Date de fin de la personne morale
29/11/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1514730 EUR
Adresse du siège
43 AV ALFRED KASTLER 66100 PERPIGNAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECNOSUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NIOGRET FRANCOISE , COLETTE
Nom d'usage
LOUBERSSAC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Dardilly
Dénomination
APRIL DOMMAGES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
APRIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/2007
Siret
50119393200016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés. Gestion pour son propre compte de valeurs mobilières. Gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.
Adresse
43 AV 43 Avenue Alfred Kastler
66100 , Perpignan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tecnosud
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/000685
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 22/08/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Forme juridique (changement) : : Changement de la forme juridique de SARL en SA à compter du 15.12.2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2010
Description
Modification date de clôture exercice social : Modification de la date de clôture de l'exercice social. Nouvelle date 31 décembre
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/07/2008
Description
Modification date de clôture exercice social : Modification de la date de clôture de l'exercice social. Nouvelle date 30 juin
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).