Entreprise : ARDENNES MACHINING INDUSTRIES - SIREN 501 183 636
Identité
Dénomination
ARDENNES MACHINING INDUSTRIES
Sigle
A.M.I.
SIREN (siège)
501 183 636
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2007
Début d’activité
23/11/2007
Date de fin de la personne morale
25/11/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Usinage, fabrication, construction, achat, vente de toute pièce, machine et matériel industriel et d'une façon générale tout ce qui concerne la mécanique
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
RUE DU BLANC MONT 08400 VOUZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FCN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charleville-Mezieres
Dénomination
COFIDAC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Reims
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE DES ATELIERS DES JANVES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bogny Sur Meuse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2007
Siret
50118363600015
Nom commercial
ARDENNES MACHINING INDUSTRIES
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Usinage, fabrication, construction, achat, vente de toute pièce, machine et matériel industriel et d'une façon générale tout ce qui concerne la mécanique
Adresse
RUE DU BLANC MONT
08400 , VOUZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 26/11/2018 la liquidation judiciaire sous le numéro P201801956, désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Maintient M. Dominique Rain juge commissaire, maintient SELARL AJRS en la personne de Me Philippe Jeannerot
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
23/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/11/2018 arrête le plan de cession au profit de : Sas walor international, . Sous le n° P201801956.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 03-09-2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201801956 date de cessation des paiements le 31-07-2018, et a désigné juge commissaire : M. Dominique Rain, administrateur : la SELARL AJRS en la personne de Me Philippe Jeannerot, 8 rue Blanche 75009 Paris et la SCP Thévenot Partners Administrateurs judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : la SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 et la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT en la personne de Me Isabelle Barault, 2 place Casimir Périer - BP 4095 - 10000 Troyes, et a ouvert une période d'observation expirant le 03-03-2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/11/2007
Description
Observations concernant l'établissement situé rue du Blanc Mont 08400 Vouziers : Reprise de la socié té APM VOUZIERS - RCS 450.471. 313 suivant jugemen t du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 2/11/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).