Entreprise : SCI VENDOMATT - SIREN 501 101 653
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2020)
Dénomination
SCI VENDOMATT
SIREN (siège)
501 101 653
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2007
Date de fin de la personne morale
25/11/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
66 BD WINSTON CHURCHILL 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD JEAN-CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
THEBAULT JEAN-CLAUDE , ARMAND , CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
THEBAULT THIERRY , ANSELME , CAMILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Aytré
Dénomination
LE ROCHELOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Rochelle
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2007
Siret
50110165300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DES TREILLES
17440 , AYTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES COTTES MAILLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/11/2007
Siret
50110165300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'une maison.
Adresse
66 BD 66 boulevard Winston Churchill
17000 , La Rochelle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11415
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/10/2020
Description
Dissolution à compter du 11/08/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11/08/2020, liquidateur : GIRARD Jean-Claude, siège de la liquidation : 66 Boulevard Winston Churchill 17000 La Rochelle, parution de la publicité légale : L'Hebdo de la Charente Maritime en date du 10/09/2020
Numéro d'observation
207
Date d'ajout
09/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 03/01/2014 : Nouveau : GIRARD Jean-Claude, Gérant Nouveau : LE ROCHELOIS (SARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : THEBAULT Thierry Anselme Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Modifié : THEBAULT Jean-Claude, Armand, Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/01/2014 : Nouveau : GIRARD Jean-Claude, Gérant Nouveau : LE ROCHELOIS (SARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : THEBAULT Thierry Anselme Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Modifié : THEBAULT Jean-Claude, Armand, Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/01/2014 : Modifié : THEBAULT Jean-Claude, Armand, Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 66 boulevard Winston Churchill 17000 La Rochelle
Numéro d'observation
4477
Date d'ajout
01/07/2013
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 07/06/2013 : Ancienne adresse : chemin des Treilles, Zone Industrielle des Cottes Mailles 17440 Aytré Nouvelle adresse : 66 boulevard Winston Churchill 17000 La Rochelle Transfert du siège social à compter du 07/06/2013 : Ancienne adresse : chemin des Treilles, Zone Industrielle des Cottes Mailles 17440 Aytré Nouvelle adresse : 66 boulevard Winston Churchill 17000 La Rochelle Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/06/2013 : Partant : GIRARD Jean-Claude, Gérant non associé Nouveau : THEBAULT Jean-Claude, Armand, Camille, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : THEBAULT Thierry Anselme Camille, Associé devient Gérant, Associé indéfiniment responsable partant :terrains et lotissements de l'atlantique SARL
Numéro d'observation
4101
Date d'ajout
01/07/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 17/06/2009 : Partant : SAS GROUPE J.C THEBAULT MATT HOLDING, Associé Société Civile Nouveau : EURL TERRAINS ET LOTISSEMENTS DE L'ATLANTIQUE, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).