Entreprise : TRANSCOBEL - SIREN 501 042 824
Identité
Dénomination
TRANSCOBEL
SIREN (siège)
501 042 824
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2007
Date de fin de la personne morale
25/11/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
19000 EUR
Adresse du siège
35 SQ DU DEVOLUY 78310 MAUREPAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELMAT SANDRA
Nom d'usage
COZEMA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
COZEMA RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Maurepas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50104282400018
Nom commercial
TRANSCOBEL
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur
Adresse
35 SQ 35 Square du Devoluy
78310 , Maurepas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6778
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6778
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 18/02/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/02/2020
Numéro d'observation
75317
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
65431
Date d'ajout
08/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 08/12/2015 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2015J00972 , date de cessation des paiements le 08/06/2014 , désigne liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
70738
Date d'ajout
26/11/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).