Entreprise : SCI LE RECATOU - SIREN 501 028 872
Identité
Dénomination
SCI LE RECATOU
SIREN (siège)
501 028 872
Date d'immatriculation au RNE
20/11/2007
Début d’activité
20/11/2007
Date de fin de la personne morale
19/11/2106
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition , administration, gestion d'immeubles
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
BIGOSE 48200 RIMEIZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bigose
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LHEUREUX VALERIE , CATHERINE , RAYMONDE
Nom d'usage
MONNIEZ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Rimeize
Nom, Prénom(s)
MONNIEZ THIERRY , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Rimeize
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2007
Siret
50102887200023
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition , administration, gestion d'immeubles.
Adresse
BIGOSE
48200 , RIMEIZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bigose
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2007
Siret
50102887200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES TIEULES
48100 , BOURGS SUR COLAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1590
Date d'ajout
11/12/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/10/2019 : Ancienne adresse : LES TIEULES - LE MONASTIER PIN MORIES 48100 Bourgs sur Colagne Nouvelle adresse : Bigose 48200 Rimeize Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2019 : Partant : CASTAREDE Mylène Anne Christiane, Gérante Associée indéfiniment responsable Partant : CASTAREDE Benoit Ludovic, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MONNIEZ Thierry, Jacques, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MONNIEZ Valérie, Catherine, Raymonde, Gérante Associée indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).