Entreprise : BREIZH BUCHES - SIREN 500 993 837
Identité
Dénomination
BREIZH BUCHES
SIREN (siège)
500 993 837
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2007
Date de fin de la personne morale
18/11/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
33000 EUR
Adresse du siège
RUE DU STADE 56160 PLOERDUT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC BARQUELLEC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSET HENRI , ROBERT , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Guémené-sur-Scorff
Nom, Prénom(s)
JOUET JEAN , YVES
Nom d'usage
JOUET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
GUEMENE SUR SCORFF
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2007
Siret
50099383700011
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE BUCHES COMPRESSEES ET GRANULES DE BOIS
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Adresse
RUE DU STADE
56160 , PLOERDUT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC BARQUELLEC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6293
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Radiation du RCS le 07/09/2017 avec effet au 05/09/2017 Par jugement en date du 05/09/2017, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de BREIZH BUCHES (SARL)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6055
Date d'ajout
08/09/2015
Description
Faillite personnelle Suivant jugement du 08/09/2015, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la faillite personnelle de M JOUET Jean-Yves pour une durée de 15 ans Date d'effet : 08/09/2015
Numéro d'observation
5442
Date d'ajout
25/08/2014
Description
Fonds principal situé rue du Stade - Parc Barquellec - 56160 Ploerdut : cessation d'activité à compter du 01/08/2013 avec mise en sommeil de la société à compter du 01/08/2013.
Numéro d'observation
6822
Date d'ajout
26/10/2013
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure : Par jugement en date du 25/10/2013, le Tribunal de Commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé en qualité de liquidateur la SCP GERARD BODELET, PA de Tréhonin, 56300 Le Sourn.
Numéro d'observation
4924
Date d'ajout
01/08/2013
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ : Suivant jugement en date du 01/08/2013, le Tribunal de Commerce de LORIENT a prononcé la cession de l'entreprise au profit de la société NASS & WIND BOIS ENERGIE.
Numéro d'observation
2932
Date d'ajout
29/04/2013
Description
Conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire : par jugement en date du 26/04/2013, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde sur BREIZH BUCHES (SARL) en procédure de redressement judiciaire, a modifié la durée de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois, a désigné en qualité d'administrateur judiciaire Maître Sophie GAUTIER, 111 boulevard de Lattre de Tassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes de gestion et en qualité de mandataire judiciaire la SCP GERARD BODELET, PA de Tréhonin, 56300 Le Sourn, et a fixé la date de cessation des peiements au 23/04/2013.
Numéro d'observation
7974
Date d'ajout
27/11/2012
Description
Par jugement du 23/11/2012, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de BREIZH BUCHES (SARL) - a désigné en qualité d'administrateur judiciaire : Maître Sophie GAUTIER, 111 boulevard de Lattre de Tassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex, avec pour mission d'assister le débiteur pour les actes de gestion et en qualité de mandataire judiciaire la SCP GERARD BODELET, PA de Tréhonin, 56300 Le Sourn, et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois.
Numéro d'observation
1970
Date d'ajout
09/03/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J002 2013-04-26 Ouverture redressement judiciaire 2013-05-21 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT BODELET,J111 2017-09-05 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2017-09-08 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT BODELET,23 2015-09-08 FAILLITE DU DIRIGEANT 2015-09-09 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - LORIENT BODELET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).