Entreprise : HOLDING FINANCIERE DOS SANTOS - SIREN 500 908 199
Identité
Dénomination
HOLDING FINANCIERE DOS SANTOS
Sigle
H.F.D.S.
SIREN (siège)
500 908 199
Date d'immatriculation au RNE
13/11/2007
Début d’activité
09/10/2007
Date de fin de la personne morale
12/11/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'achat, la souscription, la cession, la détention ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés. La prise de participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou société. L'acquisition et l'exploitation de biens, de valeurs et de droits dans le secteur immobilier, financier ou industriel.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
352044 EUR
Adresse du siège
53 BD VICTOR 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Alves Dos Santos RUI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Rubelles
Nom, Prénom(s)
Louati FOUAD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Limeil-Brévannes
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/2007
Siret
50090819900028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'achat, la souscription, la cession, la détention ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés. La prise de participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou société. L'acquisition et l'exploitation de biens, de valeurs et de droits dans le secteur immobilier, financier ou industriel.
Autres Activités
L'achat, la souscription, la cession, la détention ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés. La prise de participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou société. L'acquisition et l'exploitation de biens, de valeurs et de droits dans le secteur immobilier, financier ou industriel.
Adresse
53 BD VICTOR
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/10/2007
Siret
50090819900010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
24 RUE DES LONGS REAGES
77950 , RUBELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85345
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B058311
Date d'ajout
01/03/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).