Entreprise : LES MORTIERS - SIREN 500 882 386
Identité
Dénomination
LES MORTIERS
SIREN (siège)
500 882 386
Date d'immatriculation au RNE
27/11/2007
Date de fin de la personne morale
26/11/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
3 RUE MAURICE SAMBRON 44160 PONTCHATEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAUD MAXIME , ANDRE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Pontchâteau
Nom, Prénom(s)
RETHORET XAVIER , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Pontchâteau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/09/2007
Siret
50088238600013
Nom commercial
MATHEO PIZZA
Enseigne
MATHEO PIZZA
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration rapide vente de pizzas kébabs sandwichs salades et boissons sur place et à emporter
Adresse
3 RUE 3 rue Maurice Sambron
44160 , Pontchâteau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 06/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/07/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 24/07/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2013-217, date de cessation des paiements le 15/06/2013, et a désigné Monsieur Ilyasse AKSIL : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Didier BARBE, liquidateur Maître Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix BP 173 56005 VANNES Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/05/2009
Description
2250200905070700 ********* Changement d'enseigne et nom commercial Date d'effet de la formalité: 30/3/2009 ... ancien nom commercial : PIZZA OLIVE ... nouveau nom commercial : MATHEO PIZZA Changement / enseigne (siège-fonds) ... ancienne enseigne : PIZZA OLIVE ... nouvelle enseigne : MATHEO PIZZA ********* Nomination de co-gérants Date d'effet de la formalité: 1/4/2009 Co-gérant : Mr RETHORET Xavier Claude. Co-gérant : Mr PLAUD Maxime André Maurice.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/12/2008
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 29/12/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/2007
Description
315020071128 ********* SARL achat d'un fonds de commerce Date d'effet de la formalité: 19/09/2007 Achat au prix de : 90000.00 EUR ... Nouvel établissement principal & siège social: 3 rue Maurice Sambron 44160 PONTCHATEAU Activité : Restauration rapide vente de pizzas kébabs sandwichs salades et boissons sur place et à emporter Gérant : Mr RETHORET Xavier Claude. Prédécesseur/venduer : Sarl LES OLIVIERS 490042082 RCS St-Nazaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).