Entreprise : MEDICAL EDUCATION CORPUS - SIREN 500 793 757
Identité
Dénomination
MEDICAL EDUCATION CORPUS
SIREN (siège)
500 793 757
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2007
Début d’activité
26/10/2007
Date de fin de la personne morale
01/11/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil en communication d'environnement scientifique, édition, formation et communication scientifique.
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
37500 EUR
Adresse du siège
11 RUE FENELON 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dardelle JULIE
Nom d'usage
Dardelle Brami
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Vigneux-Sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Gaudin NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Kessous DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/10/2007
Siret
50079375700047
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil en communication d'environnement scientifique, édition, formation et communication scientifique.
Autres Activités
Conseil en communication d'environnement scientifique, édition, formation et communication scientifique.
Adresse
11 RUE FENELON
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2007
Siret
50079375700039
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
40 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2007
Siret
50079375700013
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
29 AV ANDRE MORIZET
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
29 A 31
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/2010
Siret
50079375700021
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
21 BD DU PARC
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2414
Date d'ajout
11/01/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/01/2021 De : 40 R JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET A : 11 rue Fénélon 75010 Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B006751
Date d'ajout
08/01/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).