Entreprise : MIN.NOT - SIREN 500 770 177
Identité
(Entreprise radiée le 13/08/2019)
Dénomination
MIN.NOT
SIREN (siège)
500 770 177
Date d'immatriculation au RNE
11/12/2007
Date de fin de la personne morale
10/12/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1411500 EUR
Adresse du siège
95 AV DES LOGISSONS 13770 VENELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSON JEAN-LUC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRIMAUD PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VOGEL PIERRE , LUC
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
CUSSET PASCAL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
BAVIERE ALAIN , ALBERT , JOSEPH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Lens
Nom, Prénom(s)
BAZAILLE PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Givors
Nom, Prénom(s)
VOLLAND PIERRE , GEORGES , AYMON
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Saint-Jorioz
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL FREDERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Nom, Prénom(s)
SPIBERG PIERRE
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE GESTION DES FILIALES
Qualité
Président du directoire
Commune de résidence
Venelles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/2007
Siret
50077017700029
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Dans l'intérêt de la profession notariale, la mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et à développer les activités des notaires dans le domaine immobilier et dans tous autres s'y rattachant
Adresse
95 AV 95 avenue des Logissons
13770 , Venelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50077017700011
Code APE
748K
Adresse
60 BD DE LA TOUR MAUBOURG
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50077017700045
Enseigne
MIN.NOT
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente aux enchères, expertise immobilière, ventes notariales interactives, portail immobilier.
Adresse
44 RUE DU GENERAL FOY
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
50077017700037
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
90 RUE DE LA VICTOIRE
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B161947
Date d'ajout
13/08/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11832
Date d'ajout
02/08/2019
Description
Radiation du RCS le 02/08/2019 avec effet au 21/12/2012
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/01/2013
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 31-12-2012
Numéro d'observation
627
Date d'ajout
16/01/2013
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/12/2012 Décision de l'associé unique en date du 20.11.2012 Dénomination de l'associé unique : SAS PERVAL Journal d'annonces légales : le régional du 27.11.2012
Numéro d'observation
4131
Date d'ajout
23/04/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/03/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE 60, BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 01/10/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).