Entreprise : SCI DU MOULIN - SIREN 500 758 784
Identité
(Entreprise radiée le 24/05/2022)
Dénomination
SCI DU MOULIN
SIREN (siège)
500 758 784
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2007
Fermeture de l'établissement - 50075878400010
- Date d'effet de la fermeture : 20/01/2022
Date de fin de la personne morale
30/10/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320000 EUR
Adresse du siège
QUAI MAS THIBERT 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRIERE DE COTE NEUVE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTET RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
MAS THIBERT
Nom, Prénom(s)
FERRARI CHANTAL
Nom d'usage
BERTET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
MAS THIBERT
Nom, Prénom(s)
BERTET FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
MAS THIBERT
Nom, Prénom(s)
BERTET CAROL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
MAS THIBERT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/08/2007
Siret
50075878400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, GESTION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
QUAI CARRIERE DE COTE NEUVE
13104 , MAS THIBERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARRIERE DE COTE NEUVE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4897
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Dissolution à compter du 20/01/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/01/2022, liquidateur : BERTET RENE, siège de la liquidation : CARRIERE DE COTE NEUVE 13104 Arles, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 18/02/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).