Entreprise : VETO DES ACACIAS - SIREN 500 720 065
Identité
(Entreprise radiée le 27/10/2022)
Dénomination
VETO DES ACACIAS
SIREN (siège)
500 720 065
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2007
Date de fin de la personne morale
25/10/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée
Capital social
33000 EUR
Adresse du siège
59 BD DU GAL DE GAULLE 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
XIMENES THIERRY , FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
SERRURIER LOIC , BAPTISTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50072006500019
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
15 BD DU 19 MARS 1962
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50072006500027
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de vétérinaire
Adresse
59 BD 59 boulevard du Général de Gaulle
44350 , Guérande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/08/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2019
Siret
50072006500035
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession de vétérinaire.
Adresse
5 ALL MADELEINE MASSONNEAU
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COMMANDIERES 1"
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/10/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 02-08-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
26/07/2022
Description
Décision de l'associé unique en date du 14-06-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société SELAS FAMILYVETS (RCS 487 481 855 PARIS), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Ouest-France.fr du 01-07-2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).