Entreprise : ANA FLAMANDS - SIREN 500 704 994
Identité
Dénomination
ANA FLAMANDS
SIREN (siège)
500 704 994
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2007
Début d’activité
28/09/2007
Date de fin de la personne morale
15/11/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR, TRANSFORMATION, CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, DE TOUS BIENS ET DROIT POUVANT CONSTITUER L'ACCESSOIRE, L'ANNEXE OU LE COMPLEMENT DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EN QUESTION
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT LES FLAMAND 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREVIN SYLVIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Dénomination
MILURA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Luxembourg Rcs Luxembourg B130.116
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/2007
Siret
50070499400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR, TRANSFORMATION, CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, DE TOUS BIENS ET DROIT POUVANT CONSTITUER L'ACCESSOIRE, L'ANNEXE OU LE COMPLEMENT DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EN QUESTION
Autres Activités
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR, TRANSFORMATION, CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ADMINISTRATION ET LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, DE TOUS BIENS ET DROIT POUVANT CONSTITUER L'ACCESSOIRE, L'ANNEXE OU LE COMPLEMENT DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EN QUESTION
Adresse
LIEUDIT LES FLAMAND
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
388
Date d'ajout
05/03/2009
Description
Modification sur les dirigeantsDEPART DE L 'ASSOCIE SOUTHWARK INVESTMENTNOUVEAU REPRESENTANT ZECH BARTET WALENTA FRANCK DE LA SOCIETE MILURAPUBLICATION DANS LE PROGRES SOCIAL EN DATE DU 21/02/2009Date d'effet : 23/09/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
14/01/2008
Description
Modification sur les dirigeantsANCIEN GERANT STE MILURANOUVEAU GERANT MME GREVIN SYLVIEPUBLICATION DANS LE JOURNAL EN DATE DU 21/12/2007Date d'effet : 18/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).