Entreprise : SCI BAUTMANS - SIREN 500 698 543
Identité
Dénomination
SCI BAUTMANS
SIREN (siège)
500 698 543
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2007
Début d’activité
17/10/2007
Date de fin de la personne morale
24/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, administration, gestion et exploitation de tous biens ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE DE CAVAUDON 14100 LISIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUTMANS FREDERIC , ROGER , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Lisieux
Nom, Prénom(s)
BAUTMANS DELPHINE , MARIE-CHARLOTTE
Nom d'usage
DA SILVA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Villons-les-Buissons
Nom, Prénom(s)
BAUTMANS CAROLINE , JULIETTE , ELISE
Nom d'usage
LEPELLETIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
May-sur-Orne
Nom, Prénom(s)
BAUTMANS BRUNO , MARCEL , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Paris 11
Nom, Prénom(s)
ELLERT ANNE-CLAUDE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Caen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/10/2007
Siret
50069854300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion et exploitation de tous biens ou droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion et exploitation de tous biens ou droits immobiliers
Adresse
CHE DE CAVAUDON
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4356
Date d'ajout
13/07/2022
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire , date de cessation des paiements : 25/02/2019, liquidateur judiciaire Maître Alain LIZE, jugement Tribunal de grande instance Lisieux en date du 25/02/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1207
Date d'ajout
26/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/04/2010 : Nouveau : BAUTMANS Clothilde Claire Elise, Gérant non associé Changement de qualité : BAUTMANS Frédéric Roger Bernard, Gérant associé devient Associé Société Civile (décédé le 14.02.2010)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).