Entreprise : BOURBONS IMMO - SIREN 500 660 428
Identité
Dénomination
BOURBONS IMMO
SIREN (siège)
500 660 428
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2007
Début d’activité
24/10/2007
Date de fin de la personne morale
08/11/2057
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété et la gestion de tous biens meubles et immeubles en France ou à l'étranger et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
12 PL EDOUARD ET GEORGES PIQUAND 03100 MONTLUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLIN PHILIPPE , MICHEL , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
DUMAS FREDERIC , GEORGES , CHRISTOPHE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Nouhant
Dénomination
GROUPE ALLIN D'INVESTISSEMENT ET D'ADMINISTRATION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montluçon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/2007
Siret
50066042800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété et la gestion de tous biens meubles et immeubles en France ou à l'étranger et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Autres Activités
L'acquisition la propriété et la gestion de tous biens meubles et immeubles en France ou à l'étranger et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
Adresse
12 PL EDOUARD ET GEORGES PIQUAND
03100 , MONTLUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1147
Date d'ajout
01/09/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 23/06/2008 : Partant : CATTUZATO Philippe André, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).