Entreprise : LA PAILLETTE - SIREN 500 634 787
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2022)
Dénomination
LA PAILLETTE
SIREN (siège)
500 634 787
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2007
Date de fin de la personne morale
30/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
QUA CHATEAU PAILLE 97280 VAUCLIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURTON CLAUDE , HENRI , HILAIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Le Vauclin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50063478700013
Nom commercial
LA PAILLETTE
Enseigne
LA PAILLETTE
Code APE
4711B - Commerce d'alimentation générale
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LIBRE SERVICE ALIMENTATION.
Adresse
QUA quartier Chateau Paille
97280 , Le Vauclin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 08/02/2022
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 28/09/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Montravers 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 08/06/2021, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL BCM prise en la personne de Me Charles-Henri CARBONI lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Montravers 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets,, date de cessation des paiements le 26/03/2021.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).